1955年,中国人民解放军首次实行了军衔制。
1955年9月27日中南海授衔授勋典礼上的将官们。前排左起:粟裕、黄克诚、谭政、萧劲光、王树声、陈赓。
1955年首次授衔时,全军后勤系统被授予将官军衔的有(不包括1961—1964年晋升的少将):
大将2人:
黄克诚,中央军委秘书长、国防部副部长、总后勤部部长兼政委
王树声,国防部副部长、总军械部部长;
上将1人:
洪学智,总后勤部副部长
1958年总后勤部政委李聚奎补授上将;
洪学智上将
中将17人:
张令彬,总后勤部副部长
邱会作,总后勤部副部长兼副政委、后勤学院院长
李 耀,总后勤部副政委兼政治部主任
饶正锡,总后勤部卫生部部长兼政委
傅连暲,总后勤部卫生部第一副部长
田维扬,总后勤部后方工程建筑部部长
张贤约,总后勤部汽车拖拉机管理部部长
余秋里,总财务部部长
唐天际,总财务部第一副部长
汤 平,总财务部副部长
周玉成,沈阳军区财务部部长
吴先恩,北京军区后勤部部长
赵 镕,北京军区后勤部副部长
李雪三,中国人民志愿军后勤部政委
刘 忠,军事学院物质保障部部长
张池明,后勤学院副院长
倪志亮,后勤学院副教育长
1958年军事医学科学院院长贺诚补授中将;
余秋里中将
少将114人:
陈远波,总后勤部干部部部长
杨尚高,总后勤部学校管理部部长
喻缦云,总后勤部军需部部长
严 俊,总后勤部军需部副部长
孙仪之,总后勤部卫生部副部长
戴正华,总后勤部卫生部副部长
宫乃泉,总后勤部卫生部副部长
钱信忠,总后勤部卫生部副部长(赴苏联学习)
张汝光,总后勤部卫生部副部长
游胜华,总后勤部卫生部预防局局长
刘显宜,总后勤部汽车拖拉机管理部副部长
黄曹龙,总后勤部汽车拖拉机管理部副部长
张松平,总后勤部油料部副部长
傅家选,总后勤部军需生产部部长
周子祯,总后勤部军需生产部副部长
范子瑜,总后勤部营房部第一副部长
况玉纯,总后勤部营房部第二副部长
李 基,总后勤部营房部第三副部长
姜齐贤,总后勤部兽医局局长兼政委
何维忠,总财务部第三副部长
封永顺,总军械部副部长
涂锡道,总军械部副部长
陈文彪,总军械部副部长
罗成德,沈阳军区后勤部部长
曹德连,沈阳军区后勤部政委
龙开富,沈阳军区后勤部副部长
李资平,沈阳军区后勤部副部长
吴习智,沈阳军区后勤部副部长
戴文彬,沈阳军区后勤部副政委
张济民,沈阳军区财务部部长
戴正华,沈阳军区后勤部卫生部部长
苏焕清,沈阳军区后勤部军需部部长
罗桂华,沈阳军区后勤部油料部部长
黄惠良,沈阳军区后勤部运输部政委
陈宜贵,北京军区后勤部副政委
殷希彭,北京军区后勤部卫生部部长
叶青山,原华北军区后勤部卫生部部长
杨植亭,北京军区后勤部军需部部长
翁祥初,北京军区后勤部军需部政委
肖永正,北京军区财务部部长
王 谦,北京军区财务部政委
李辉高,济南军区后勤部部长
熊 飞,济南军区后勤部政委
李 元,济南军区后勤部第一副部长
彭显伦,山东军区后勤部政委
谢胜坤,南京军区后勤部部长
符确坚,南京军区后勤部政委
罗应怀,南京军区后勤部副政委
曹思明,南京军区后勤部政治部副主任
喻新华,南京军区后勤部政治部副主任
官乃泉,南京军区后勤部卫生部部长
王文模,南京军区后勤部卫生部政委
罗湘涛,南京军区后勤部军需部政委
郭金林,南京军区财务部部长
资 凤,原华东军区后勤部财务部政委
张潮夫,福建军区后勤部副政委
龙飞虎,福建军区后勤部部长
邱国光,广州军区后勤部部长
何敬之,广州军区后勤部副部长兼运输部部长
姚醒吾,广州军区后勤部副部长
潘振武,广州军区后勤部副政委
程儒珍,广州军区后勤部油料部部长
黄胜明,广州军区后勤部生产部副政委
陈挽澜,广州军区财务部部长
董洪国,河南军区后勤部部长兼政委
汤 池,湖南军区后勤部副部长
刘玉堂,武汉军区后勤部第一副部长兼参谋长
杨尚高,成都军区后勤部政委
胥光义,成都军区后勤部副部长
卢南樵,成都军区后勤部副政委
张 和,成都军区后勤部政治部主任
周长庚,成都军区后勤部卫生部部长
马琮璜,成都军区后勤部卫生部政委
何德庆,云南军区后勤部部长
夏耀堂,兰州军区后勤部部长
曾育生,兰州军区卫生部部长
甘祖昌,新疆军区后勤部部长
潘世徵,新疆军区后勤部政委兼卫生部部长(赴苏联学习)
张汉丞,海军后勤部部长
刘 义,海军后勤部政委
丁世芳,海军后勤部副部长兼卫生部部长
蔡长风,原华东军区海军后勤部部长(军事学院海军系学习)
石忠汉,空军后勤部部长
刘 放,空军后勤部第一副部长兼卫生部部长
周 彬,空军后勤部副政委
谷广善,空军修建部部长
黄炜华,空军军事订货部部长
王云霖,北京军区空军后勤部第二副部长兼卫生部部长
乔信明,南京军区空军后勤部政委
李长暐,广州军区空军后勤部部长
刘福胜,广州军区空军后勤部政委
黎化南,防空军后勤部部长
查国桢,公安军后勤部部长
陈 波,公安军后勤部政委
梁玉振,公安军后勤部副部长
闵学胜,铁道兵后勤副司令员
张明远,志愿军后勤部部长
董永清,志愿军后勤部副部长
丁先国,志愿军后勤部副部长
张步峰,志愿军后勤部卫生部部长
官宗礼,志愿军后勤部第四分部部长
况开田,志愿军后勤部第六分部部长兼政委
彭 盛,志愿军第十九兵团后方办事处主任
李 治,军事学院卫生部部长
伍瑞卿,政治学院物质保障部部长
张平凯,后勤学院副政委兼政治部主任
阎捷叁,后勤学院训练部部长
张逊之,后勤学院政治部副主任
贺盛桂,后勤学院后勤指挥系主任
王兆相,后勤学院后勤组织系主任
幸元林,后勤学院队列部部长
钟明彪,原总高级步兵学校物质保障部部长(学习)
车敏樵,第一军医大学政委
何济林,兽医大学校长
1957年1月22日,毛泽东、邓小平、彭德怀等党和国家领导人接见后勤学院教员和毕业学员代表并合影。
需要说明的几点:
第一,关于1955年的后勤领导机构。1955年实行军衔制时,我军总部机关设总参谋部、总政治部、总后方勤务部(简称总后勤部)、总干部部、训练总监部、武装力量监察部、总财务部、总军械部等八大部,直属中央军委领导。当时全军后勤系统包括总后勤部、总财务部、总军械部机关及所属单位,以及各军兵种、军区、军事院校中的后勤部门。
总财务部原为总后勤部的下属的财务部,1954年1月直属军委领导,称军委财务部。1955年8月升格为总部。但其下属机构仍为局、处、室,均为师级单位,因此将官数较少。而其它总部下属二级部为军级甚至兵团级。总财务部成立后,各大单位原后勤部财务部也升格与后勤部平行。1957年起,中央军委根据我军的特点和历史经验,决定恢复总参、总政、总后三总部体制。同年6月总财务部降格,仍为总后二级部。
总军械部原为总后下属的军械部,1951年10月,总后勤部军械部改称军委军械部,划归军委炮兵建制,1954年11月升格为总部。但其下属机构与总财务部一样,仍为局、处、室,均为师级单位。因此总军械部领导配备也比较低,除部长王树声为大将外,三位副部长都是少将。1957年7月,总军械部降格划归总参谋部,改称总参谋部军械部。1959年3月,总参谋部军械部归总后勤部建制,称总后勤部军械部。
总后勤部运输部于1950年6月组建。1952年9月,运输部改称车辆兽力管理部;1954年3月,改称汽车拖拉机管理部;1960年4月,改称车管部;1960年9月,又恢复为运输部。
1955年全军除陆军外,还有海军、空军、防空军和公安军,被称为“五大军种”。海、空军编设的平行供应保障机构较多,海军设有后勤部、财务部、军械部、舰艇修造部等;空军设有后勤部、财务部、军事订货部、修建部等。1957年后,海军先后把军械部、财务部划归后勤部;空军把财务部、修建部划归后勤部。
1955年陆军设炮兵、装甲兵、工程兵、铁道兵四个兵种领导机构,其中炮兵、装甲兵、工程兵领导机关当时都不设后勤部,炮兵、装甲兵50年代初曾设后勤部,不久撤销,60年代初又恢复。
1955年全国划分十二个大军区,1956年又增设福州军区。军区主管后勤机构设后勤部、财务部、军械部(有的军区不设军械部),1957年财务部并入后勤部。
1955年直属军委的主要军事院校除军事、政治、后勤三大学院外,还有总高级步校和军事工程学院,各大院校的物质保障部(物资保障部)后改为院(校)务部。
1953年朝鲜停战后,中国人民志愿军后方勤务司令部缩编为志愿军后勤部,1955年在朝鲜的志愿军尚有数十万人。
第二,关于1955年将官的评授条件。当时评衔的依据首先是干部的级别,其次是资历、功绩和职务。干部的级别,是1952年全军统一评定的。1955年1月中央军委在《关于评定军衔工作的指示》中规定:“评定军衔应以干部的级别为主要依据,并参照编制军衔的规定,进行全面衡量。”并对正兵团以下各级军官都规定了评定军衔标准。
大将军衔的授予标准,未见到文字规定,但从实际授予的人员看,多数为1952年评级时的军委委员级,也有个别正兵团级的。黄克诚是以军委委员级评授大将军衔的,王树声则是以正兵团级评授大将军衔的。
上将军衔的授予标准,主要是1952年评定的正兵团级人员,也有部分低于正兵团级者。洪学智当时为副兵团级。
中将军衔的授予标准,主要是1952年评定的副兵团级、准兵团级和正军级人员,全军后勤被授予中将军衔的人员中:唐天际为副兵团级;邱会作、张令彬、饶正锡、倪志亮为准兵团级;李耀、傅连暲、汤平、余秋里、刘忠、张贤约、张池明、田维扬、赵镕、周玉成、李雪三、吴先恩为正军级。
唐天际中将
少将军衔的授予标准,主要是1952年评定的副军级和准军级人员,也有部分正军级和资深的正师级者。如防空军后勤部部长黎化南,1929年就参加红六军,解放战争中任晋绥军区后勤部部长、第一野战军后勤部长,以“资深的正师级者”被评为少将。
黎化南少将
第三,几个特殊人物的军衔。原华北军区后勤部卫生部部长叶青山,时任国务院卫生部部长助理兼中央保健局局长,1957年3月回北京军区任后勤部副部长。
原华东军区后勤部财务部政委资凤,因身体原因,1952年7月离职休养。按照当时的授衔原则,一般不会被授予军衔,但是因其特殊经历与贡献被破格授予少将军衔。
原西南军区卫生部部长钱信忠,1951年赴苏联学习,1956年回国任总后勤部卫生部副部长,但其命令是从1955年4月起,说明回国前就已下命令了。
原新疆军区后勤部政委兼卫生部部长潘世徵,1951年赴苏联学习,1956年回国后任解放军军事医学科学院副院长。
原华东军区海军后勤部部长蔡长风,1954年入军事学院海军系学习,1956年毕业后任海军财务部部长。
很好
好